Informazioni su Paul Peter Schaer
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Paul Peter Schaer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 942605, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
City Apotheke Bern AG, in Bern, CH-035.4.005.320-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2010, S. 3, Publ. 5522272).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaer-Bachmann, Christa, von Dürrenroth, in Greng, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaer, Paul, von Dürrenroth, in Greng, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6813102, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
B + S Medical AG, in Bern, CH-035.9.023.465-9, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.1999, S. 6948).
mit Hauptsitz in:
Greng.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-217.0.530.742-0.
Statuten Hauptsitz neu:
[Streichung des Statutendatums von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV.].
Registrierung Hauptsitz neu:
[Streichung des Eintragungsdatums von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV.].
Zweck Hauptsitz neu:
[Streichung des Zwecks von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d HRegV].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Streichung von Schaer Paul und Schaer Christa von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. e HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaer, Paul, von Dürrenroth, in Greng, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schaer, Christa, von Dürrenroth, in Greng, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schaer, Patric S., von Dürrenroth, in Bern, Geschäftsführer und Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 648432, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Med Form Chirurgie GmbH, bisher in Muri bei Bern, Vermittlung chirurgischer Dienstleistungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.1995, S. 216).
Statutenänderung:
5.09.2002.
Firma neu:
HUMAC GmbH.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
c/o KPB Treuhand AG, Könizstrasse 230, 3097 Liebefeld.
Zweck neu:
Erwerb, Handel und Verwaltung von Beteiligungen an Gastronomiebetrieben;
kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben oder veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaer, Christa, von Dürrenroth, in Muri bei Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Schaer, Paul, von Dürrenroth, in Muri bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Riwar, Christine, von Leuggern, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubacher, Marc, von Zofingen, in Biberist, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.