Informazioni su Michael Schär
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Schär
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005544900, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Michael Schär Werbung GmbH, in Basel, CHE-236.985.973, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2022, Publ. 1005467129).
Firma neu:
Michael Schär Werbung GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.08.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Michael, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Dagmersellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005255487, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Schwindl Schär GmbH, in Basel, CHE-358.341.997, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2015, S.0, Publ. 2122013).
Firma neu:
Schwindl Schär GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.06.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwindl, Philip, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schär, Michael, von Dagmersellen, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4220621, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
LKW Leuchtturm Kreative Wirtschaft AG, bisher in Basel, CHE-239.945.289, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2013, Publ. 1065277).
Statutenänderung:
23.04.2018.
Firma neu:
TOM Property AG.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 19, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft die Immobilienentwicklung sowie der An- und Verkauf von Liegenschaften und die Marketingkonzeptionierung. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Bau-Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte und Verträge abschliessen die dazu geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit diesem im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundeigentum / Immobilien im In- und Ausland zu erwerben, zu belasten, zu veräussern, zu verwalten und zu vermieten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruefer, Angelika, von Lüterkofen-Ichertswil, in Basel, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knopp, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linder-Guarnaccia, Monica, von Basel, in Birsfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Michael, von Dagmersellen, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwyssig, Magnus, von Seedorf (UR), in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Natalja, von Gossau (ZH), in Rüschlikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.