Informazioni su Jacques Schär Jauslin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jacques Schär Jauslin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005255505, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Schär Treuhand GmbH Ramlinsburg, in Ramlinsburg, CHE-108.535.127, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2015, S.0, Publ. 2405475).
Firma neu:
Schär Treuhand GmbH Ramlinsburg in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.07.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär-Jauslin, Jacques, von Huttwil, in Ramlinsburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2132741, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
palliacura - eine Stiftung von EXIT (Deutsche Schweiz) Vereinigung für humanes Sterben, in Zürich, CHE-102.013.149, Stiftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2014, Publ. 1409675).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär, Jacques, von Huttwil, in Ramlinsburg, Mitglied des Stiftungsrates und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gilgen, Dr. Alfred, von Zürich und Rüeggisberg, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kriesi, Werner, von Rafz und Dübendorf, in Langnau am Albis, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haegi, Ernst, von Kappel am Albis, in Oberrieden, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schafroth, Marion, von Liestal, in Liestal, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Bethlen, Ilona, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Egger, Bernhard, von Meiringen, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Stiftungsrates und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
REFIDAR MOORE STEPHENS AG (CHE-105.832.468), in Opfikon, Revisionsstelle [bisher: REFIDAR MOORE STEPHENS AG (CH-020.3.921.756-8)].
Numero di pubblicazione: 1826213, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Schär Treuhand GmbH Ramlinsburg, in Ramlinsburg, CHE-108.535.127, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 11.11.1996, S. 6911).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär-Jauslin, Jacques, von Huttwil, in Ramlinsburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].