Informazioni su Beat Schädler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beat Schädler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005876130, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Svenja Ochsner AG, in Einsiedeln, CHE-347.409.409, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 20.05.2022, Publ. 1005478570).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ochsner, Susanne, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schädler, Beat, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetsch, Hans Rudolf, von Grabs, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wullschleger, Werner, von Zofingen, in Wigoltingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005170789, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Avalor Investment AG, in Zürich, CHE-112.380.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2021, Publ. 1005069710).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tobler, Walter, von Zürich, in La Punt-Chamues-ch, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schädler, Beat, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jordan, Amaury, von Rueyres, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR01-1004745111, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Svenja Ochsner AG (Svenja Ochsner SA) (Svenja Ochsner Ltd), in Einsiedeln, CHE-347.409.409, c/o Susanne Ochsner, Grotzenmühlestrasse 21, 8840 Einsiedeln, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.10.2019. 21.10.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Unterstützung von professionellen Tennisspielern und Tennisspielerinnen, insbesondere unter anderem durch Erbringen aller Dienstleistungen zur Optimierung von Trainings und von Teilnahmen an Turnieren einerseits und durch Eingehen von Werbe- und Sponsorenverträgen andererseits. Die Gesellschaft kann in diesen Bereichen auch jegliche Beratungs-, Planungs- und Organisationsdienstleistungen erbringen, Immaterialgüterrechte erwerben, besitzen und veräussern sowie Lizenzen aller Art erhalten und erteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verpflichtungen verbundener Gesellschaften eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
9'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stammaktien) und 10'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien). Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 15.10.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 15.10.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Blickenstorfer, Dr. Kurt, von Adliswil, in Thalwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ochsner, Susanne, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schädler, Beat, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetsch, Hans Rudolf, von Grabs, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.