Informazioni su Urs Peter Sauder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs Peter Sauder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005731426, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Covidec Electronic AG, bisher in Bonstetten, CHE-107.938.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2021, Publ. 1005256106).
Statutenänderung:
23.03.2023.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Industriestrasse 5, 6300 Zug.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen in beliebiger schriftlicher oder elektronischer Form unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauder, Urs Peter, von Lupsingen, in Bonstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates];
Sauder, Susanne, von Zürich, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bonstetten].
Numero di pubblicazione: 4287299, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Covidec Electronic AG, bisher in Schlieren, CHE-107.938.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2017, Publ. 3821819).
Statutenänderung:
15.05.2018.
Sitz neu:
Arni (AG).
Domizil neu:
Moosmatt 23, 8905 Arni AG.
Zweck neu:
An- und Verkauf, Import und Export sowie Handel, Vermietung und Entwicklung von elektronischen Geräten;
kann alle Geschäfte vornehmen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind, sich an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen und Liegenschaften erwerben sowie Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauder, Urs Peter, von Lupsingen, in Bonstetten, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Sauder-Rüegg, Susanne, von Zürich, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3821819, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Covidec Electronic AG, in Schlieren, CHE-107.938.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2009, Publ. 5060450).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schicker, Peter K., von Erschwil, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauder, Urs Peter, von Lupsingen, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sauder-Rüegg, Susanne, von Zürich, in Bonstetten, mit Einzelunterschrift.