Informazioni su Gianleandro Sarro
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gianleandro Sarro
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005633205, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Sportplatzgenossenschaft Hörnli, in Basel, CHE-106.251.529, Genossenschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2018, Publ. 1004471481).
Statutenänderung:
19.09.2022.
Firma neu:
Sportplatzgenossenschaft Hörnli in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: c/o Daniel Gasser, Schweizergasse 46, 4054 Basel. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.09.2022 aufgelöst. [Bei der Statutenänderung haben die publikationspflichtigen Tatsachen keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mayländer, Christian, von Basel, in Therwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nanni, Flavio, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wieland, Sandro, von Ettingen, in Muttenz, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sarro, Gianleandro, von Basel, in Liestal, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Allschwil, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gasser, Daniel, von Basel, in Luzein, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz, Bernhard, von Basel, in Zeiningen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1907525, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Sportplatzgenossenschaft Hörnli, in Basel, CHE-106.251.529, Genossenschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2013, Publ. 7183004).
Statutenänderung:
17.11.2014.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftung.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Genossenschafter und Bekanntmachungen erfolgen durch einen Aushang am Anschlagbrett auf dem Sportplatz und durch Publikation auf der Homepage www.sportplatz-hoernli.ch der Genossenschaft. [gestrichen: Vorstand: 3 - 9 Mitglieder].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Roos, Urs, von Basel, in Münchenstein, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Sarro, Gianleandro, von Basel, in Allschwil, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6111020, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MIK AG für Management-Kommunikation, in Opfikon, CH-400.3.009.937-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2011, S. 0, Publ. 6090690).
Statutenänderung:
01.04.2011.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Talacker 42, 8001 Zürich.
Postadresse neu:
Postfach 2719, 8022 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sarro, Gianleandro, von Basel, in Allschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.