Informazioni su Hermann Basil Salzgeber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hermann Basil Salzgeber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005480280, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Stiftung Der Kulturweg Ausserberg - St. German - Raron, in Raron, CHE-110.408.030, Stiftung (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2020, Publ. 1004908755).
Domizil neu:
c/o Herrn Hermann Salzgeber, Südstrasse 27, 3942 St. German.
Weitere Adressen:
[gestrichen: c/o Ruedi Salzgeber, Sekundarlehrer, 3937 Baltschieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzgeber, Johann Rudolf, genannt Ruedi, von Raron, in St. German (Raron), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salzgeber, Hermann Basil, von Raron, in St. German (Raron), Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Escher, Urs Walter, von Zürich, in Steinmaur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzgeber, Michel, von Raron, in Visp, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sterren, Mike, von Ausserberg, in Baltschieder, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
von Escher, Dani Urs, von Zürich, in Bülach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numero di pubblicazione: HR02-1004577478, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
HESA Engineering GmbH, in Raron, CHE-408.065.235, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2014, S.0, Publ. 1647409).
Firma neu:
HESA Engineering GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.02.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzgeber, Hermann Basil, von Raron, in St. German (Raron), Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2504987, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
KW Ackersand I AG, in Stalden VS, CHE-106.844.600, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2015, Publ. 2190597).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzgeber, Hermann, von Raron, in Raron, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruffiner, Philippe, von Leuk, in Brig-Glis, mit Kollektivprokura zu zweien.