Informazioni su Christine Salvi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Christine Salvi
Ultimi comunicati FUSC: Christine Salvi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006079130, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalfürsorgestiftung der Pfenninger Unternehmungen AG, in Schlieren, CHE-109.625.299, Stiftung (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2019, Publ. 1004581034).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgi, Urs, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salvi, Christine, von Sarmenstorf, in Hitzkirch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005563837, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pfenninger Bau AG, in Zürich, CHE-105.877.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2010, S.26, Publ. 5543550).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salvi, Christine, von Sarmenstorf, in Hitzkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Birmensdorf (ZH)].
Numero di pubblicazione: HR02-1004960591, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
SPC - Salvi Persönlichkeitscoaching GmbH, bisher in Buttwil, CHE-205.334.981, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2017, Publ. 3471537).
Statutenänderung:
05.08.2020.
Sitz neu:
Hitzkirch.
Domizil neu:
c/o Ivan Salvi, Schürmattstrasse 22, 6289 Müswangen.
Vinkulierung neu:
[Der Hinweis auf die vom Gesetz abweichenden Modalitäten wird gestrichen.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salvi, Ivan, italienischer Staatsangehöriger, in Hitzkirch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Buttwil];
Salvi, Christine, von Sarmenstorf, in Hitzkirch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Buttwil].