Informazioni su Jeton Salihu
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jeton Salihu
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005778598, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
forster & uhl architekten GmbH, in Zürich, CHE-112.193.478, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2022, Publ. 1005618994).
Statutenänderung:
12.06.2023.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 12.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022 mit Aktiven von CHF 564'413.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 301'605.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 80 Aktien zu CHF 1'000.00 und 100 Aktien zu CHF 200.00.
Firma neu:
phoros AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
80 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 100 Namenaktien zu CHF 200.00 (Stimmrechtsaktien).
Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der Kapitalerhöhung vom 12.06.2023 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 80'000.00 umgewandelt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knoblauch, Beat, von Winterthur, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uhl, Andres Osvaldo, von Richterswil, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Arnold, Daniel, von Simplon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salihu, Jeton, kosovarischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lachen, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005618994, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
forster & uhl architekten GmbH, in Zürich, CHE-112.193.478, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2018, Publ. 4233549).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uhl, Andres Osvaldo, von Richterswil, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Uhl, Andreas Osvaldo, in Zürich];
Knoblauch, Beat, von Winterthur, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salihu, Jeton, kosovarischer Staatsangehöriger, in Lachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.