Informazioni su Peter Sahli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Sahli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 969611, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
RSW AG, in Lyss, CH-073.3.002.074-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2011, Publ. 6353612).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sahli, Peter, von Frauenkappelen, in Lyss, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 969567, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Henauer Holding AG, in Lyss, CH-073.3.001.051-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2012, Publ. 6780084).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sahli, Peter, von Frauenkappelen, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6780084, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Henauer Holding AG, in Lyss, CH-073.3.001.051-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2005, S. 3, Publ. 2984372).
Statutenänderung:
04.07.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, diese erwerben oder pachten, Darlehen aufnehmen und erteilen, Kredite aufnehmen, Grundstücke erwerben, belasten und weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen. Gemäss Erklärung vom 04.07.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
R + H Treuhand AG Lyss, in Lyss, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rindlisbacher, Markus, von Bern und Lützelflüh, in Lyss, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Widmer, Matthias, von Gränichen, in Büren an der Aare, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sahli, Peter, von Frauenkappelen, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sahli-Arn, Peter, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fuchs, Bernhard, von Safnern, in Safnern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.