Informazioni su Willy Sager
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Willy Sager
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004838398, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Willy Sager Bildhauer GmbH, in Wettingen, CHE-108.727.342, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2009, S.3, Publ. 5156274).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sager, Willy, von Menziken, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Sager, Christine, von Menziken, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sager, Robin, von Menziken, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 5156274, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Willy Sager Bildhauer GmbH, in Wettingen, CH-400.4.018.088-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 10 vom 17.01.1997, S. 326). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 26.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sager, Willy, von Menziken, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Willy Sager Bildhauer GmbH, bisher in Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.8791 vom 20.12.1996, S. ).
Statutenänderung:
6.1.1997.
Sitz neu:
Wettingen.
Domizil neu:
Aeschstrasse 86, 5430 Wettingen.
Zweck:
Betrieb eines Bildhauer-Ateliers;
kann sich an Unternehmungen aus verwandten und anderen Branchen beteiligen.
Stammkapital:
Fr.20000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage und Sachübernahme: Aktiven von CHF 58228.85 und Passiven von CHF 35821.60 der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma "Willy Sager Bildhauer", in Wettingen, gemäss Sacheinlage- und -übernahmevertrag vom 20.12.1996 und Bilanz per 30.11.1996, zum Preise von CHF 22407.25, wovon CHF 20000 auf das Stammkapital angerechnet und CHF 2407.25 dem Sacheinleger als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sager, Willy, von Menziken, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.19000 (wie bisher);
Sager, Christine, von Menziken, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.1000 (wie bisher).