Informazioni su Michelle Sacks Querido
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michelle Sacks Querido
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004687811, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Flaneuse GmbH, in Sarnen, CHE-192.756.951, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2018, Publ. 3968637).
Firma neu:
Flaneuse GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 25.07.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sacks Querido, Michelle, spanische Staatsangehörige, in Freienbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3968637, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Flaneuse GmbH, in Sarnen, CHE-192.756.951, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2017, Publ. 3587149).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Karl Johann, von Lungern, in Sarnen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sacks Querido, Michelle, spanische Staatsangehörige, in Freienbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Berlin (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gürtl, Maroje, von Bern, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3587149, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Flaneuse GmbH(Flaneuse Sàrl) (Flaneuse LLC), in Sarnen, CHE-192.756.951, Tulpenweg 2, 6060 Sarnen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.06.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwertung von Lizenzeinnahmen sowie das Anbieten von Beratungsdienstleistungen im Werbebereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Gründererklärung vom 13.06.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Sacks Querido, Michelle, spanische Staatsangehörige, in Berlin (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gasser, Karl Johann, von Lungern, in Sarnen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.