Informazioni su Prof. Philipp Sacher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Prof. Philipp Sacher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005915554, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Kulturstiftung Starrkirch-Wil, in Starrkirch-Wil, CHE-110.159.795, Stiftung (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2021, Publ. 1005281935).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sacher, Philipp, von Zuzgen, in Starrkirch-Wil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wigger, Patrick, von Menznau, in Starrkirch-Wil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004666394, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Philipp Sacher Bildung und Beratung GmbH, in Starrkirch-Wil, CHE-113.471.533, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2008, S.14, Publ. 4581784).
Firma neu:
Philipp Sacher Bildung und Beratung GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.06.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sacher, Prof. Philipp, von Zuzgen, in Starrkirch-Wil, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1498525, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Kulturstiftung Starrkirch-Wil, in Starrkirch-Wil, CHE-110.159.795, Stiftung (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2008, S. 14, Publ. 4763590).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht, in Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anderes, Regula, von Altstätten, Berg SG, Luzern und Zürich, in Starrkirch-Wil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sacher, Philipp, von Zuzgen, in Starrkirch-Wil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.