Informazioni su Anita Ryter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anita Ryter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005477675, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
GW Gewerbezentrum Wöschnau AG, in Eppenberg-Wöschnau, CHE-106.008.176, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2017, Publ. 3340103).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diethelm, Adrian, von Hefenhofen, in Niedergösgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ryter, Anita, von Frutigen, in Schönenwerd, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diethelm, Peter, von Hefenhofen, in Staufen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Diethelm, Doris, von Basel, in Staufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3340103, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
GW Gewerbezentrum Wöschnau AG, in Eppenberg-Wöschnau, CHE-106.008.176, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2014, Publ. 1597879).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryter, Anita, von Frutigen, in Schönenwerd, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2597358, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Texat AG, in Eppenberg-Wöschnau, CH-249.3.001.050-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2004, S. 12, Publ. 2459006).
Statutenänderung:
10.12.2004.
Firma neu:
GW Gewerbezentrum Wöschnau AG.
Zweck neu:
Erwerb, Halten, Vermieten und Veräussern von Liegenschaften. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, ferner alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TRO Treuhand & Revisions AG, in Olten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diethelm, Adrian, von Hefenhofen, in Niedergösgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Diethelm, Peter, von Hefenhofen, in Staufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ryter, Anita, von Frutigen, in Schönenwerd, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO Visura, in Aarau, Revisionsstelle.