Informazioni su Andrea Rita Rutzer-Cagienard
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andrea Rita Rutzer-Cagienard
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005844611, Ufficio del registro di commercio Glarona
Präzise Mechanik AG, in Glarus Nord, CHE-114.364.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2021, Publ. 1005286814).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rutzer-Cagienard, Andrea Rita, von Glarus Süd, in Walenstadt, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005286814, Ufficio del registro di commercio Glarona
Präzise Mechanik AG, bisher in Bürglen (TG), CHE-114.364.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2020, Publ. 1004875361).
Statutenänderung:
24.08.2021.
Sitz neu:
Glarus Nord.
Domizil neu:
Feldbach 10, 8753 Mollis.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tinner, Andreas, von Sennwald, in Frümsen (Sennwald), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Critelli, Concetta Rita, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Rutzer-Cagienard, Andrea Rita, von Glarus Süd, in Walenstadt, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004875361, Ufficio del registro di commercio Turgovia
Berichtigung des im SHAB Nr. 73 vom 16.04.2020 publizierten TR-Eintrags Nr. 1851 vom 09.04.2020 Präzise Mechanik AG, in Bürglen (TG), CHE-114.364.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2020, Publ. 1004872045).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tinner, Andreas, von Sennwald, in Frümsen (Sennwald), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rutzer, Andrea, von Glarus Süd, in Walenstadt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].