Informazioni su Peter Rutz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Rutz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6135274, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Biomilchpool GmbH, in Neckertal, CH-320.4.048.120-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2010, S. 14, Publ. 5905704).
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rutz, Peter, von Hemberg, in Nassen (Neckertal), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5153318, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Biomilchpool GmbH, in Mogelsberg, CH-320.4.048.120-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2007, S. 10, Publ. 4038890).
Sitz neu:
Neckertal. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 21.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mentil, Roberto, von Birsfelden, in Pratteln, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Werner, von Alt St. Johann, in Ganterschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Minder, Heinz, von Kirchberg BE, in Diemerswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Rutz, Peter, von Hemberg, in Nassen (Neckertal), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nassen (Mogelsberg), Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Schmidt, Marco, von Bergün/Bravuogn, in Bergün/Bravuogn, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Lusti, Marcel, von Nesslau-Krummenau, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Feldmann, Daniel, von Eriswil, in Uesslingen (Uesslingen-Buch), mit Einzelunterschrift. [behördliche Umbenennung].
Numero di pubblicazione: 3942952, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Beleuchtungs-Genossenschaft Moos-Dieselbach und Umgebung, bisher in Degersheim, CH-320.5.001.337-0, Erstellung einer elektrischen Anlage unter möglichster Berücksichtigung der benachbarten Gehöfte, Genossenschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.1994, S. 766).
Statutenänderung:
20.12.2006.
Firma neu:
Elektrogenossenschaft Moos-Dieselbach.
Sitz neu:
Mogelsberg.
Domizil neu:
c/o Hansueli Preisig, Dottenwil 358, 9123 Nassen.
Zweck neu:
In gemeinsamer Selbsthilfe, Verteilung elektrischer Energie für ihre Mitglieder in den Grenzregionen der Gemeinden Mogelsberg, Degersheim und Lütisburg;
Betrieb von Anlagen und Leitungsnetzen, die den Anforderungen für die Zulieferung und Abgabe elektrischer Energie genügen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht. [bisher: Haftung: Mit persönlicher Haftbarkeit bis zu CHF 1 000.--].
Pflichten neu:
Jeder Strombezüger mit Grundbesitz innerhalb der Verteilungsanlagen ist verpflichtet, der Genossenschaft die Durchleitungsrechte für die Erstellung der nötigen Stromleitungen unentgeltlich einzuräumen (Sekundärnetz).
Publikationsorgan neu:
SHAB und 'Bezirks-Anzeiger für das Untertoggenburg'.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brander, Josef, von Hemberg, in Mogelsberg, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frick, Paul, von Niederbüren, in Lütisburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hartmann, Werner, von Ebnat-Kappel, in Mogelsberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rutz, Peter, von Hemberg, in Nassen (Mogelsberg), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frick, Werner, von Urnäsch, in Dottenwil, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Preisig, Hansueli, von Winterthur, in Nassen (Mogelsberg), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Houmard, Pierrette, von Champoz, in Nassen (Mogelsberg), Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breitenmoser, Paul, von Mosnang, in Wolfertswil (Degersheim), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eisenring, Othmar, von Uzwil, in Wolfertswil (Degersheim), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kretz, Guido, von Schongau, in Wolfertswil (Degersheim), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scherrer, Manuela, von Mosnang, in Mogelsberg, Kassierin (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.