Informazioni su Martin Rupp
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Rupp
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4199728, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Natural AG, Zweigniederlassung Glattbrugg, in Opfikon, CH-020.9.900.823-8, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2006, S. 19, Publ. 3367318).
mit Hauptsitz in:
Basel.
Firma neu:
Agility Logistics AG, Zweigniederlassung Glattbrugg.
Firma Hauptsitz neu:
Agility Logistics AG.
Statuten Hauptsitz:
[gestrichen: Statuten Hauptsitz: Statuten geändert am: 21.06.2005].
Statuten geändert am:
25.06.2007.
Zweck Hauptsitz neu:
Die Gesellschaft betreibt Speditions- und Lagergeschäfte aller Art sowie Reisebüros. Sie ist berechtigt, auch andere in das Transportfach einschlagende Unternehmungen zu kaufen, zu pachten oder sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck oder der Anlage ihrer Mittel direkt oder indirekt in Verbindung stehenden Geschäfte vornehmen, ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen, Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten und gleiche oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich daran beteiligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhardt, Wilhelm, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rupp, Martin, von Zürich, in Embrach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ursprung, Hans Martin, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Crowe, Peter Edward, von Kilchberg ZH, in Oberwil BL, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichenberger, Markus Peter, von Reinach AG, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strohmeyer, Werner, von Basel, in Oberwil BL, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Papageorghiou, George, britischer Staatsangehöriger, in Kent (UK), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Al-Saleh, Essa A., kuwaitischer Staatsangehöriger, in Altendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
von Huben, Rudolf, von Uerkheim, in Wettswil am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bonstetten];
Simon, Beat, von Zollikofen, in Riehen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zengaffinen, Heinz, von Gampel, in Aesch BL, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cavallucci, Mario, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischli, Heinrich, von Muttenz und Diessenhofen, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glausen, Fabio, von Kandersteg, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüchinger, Thomas, von Basel, in Duggingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moll, Stephan, von Basel, in Weil am Rhein (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Santos, Luis Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Egerkingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Dieter, von Niedermuhlern, in Aesch BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Markus Josef, von Malters, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Natural AG, Zweigniederlassung Glattbrugg, in Opfikon, Betrieb von Speditions- und Lagergeschäften aller Art sowie Reisebüros, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 165 vom 29.08.1997, S. 6349).
mit Hauptsitz in:
Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäppi, Bruno, von Oberrieden, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forster, Werner, von Bütschwil, in Opfikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Genkinger, Walter, von Zürich, in Niederglatt, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nüesch, Albert, von Balgach, in Embrach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stöcklin, Arthur, von Reinach BL, in Dietikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeby, Alphonse, von Rechthalten, in Binningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Direktor];
Kägi, Rolf, von Zürich und Illnau-Effretikon, in Münchenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Direktor];
Baumann, Andreas, von Attelwil, in Pfeffingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhardt, Wilhelm, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Enzler, Hans, von Winterthur und Walchwil, in Biel-Benken, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Fässler, Richard, von Frenkendorf, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Leemann, Paul, von Stadel, in Mönchaltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Nemeth, Rudolf, von Zürich, in Embrach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Rugel, Sandro Peter, von Basel, in Pfeffingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Rupp, Martin, von Zürich, in Embrach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Tharin, Roger, von Zürich, in Otelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Natural AG, Zweigniederlassung Glattbrugg, in Opfikon, Zweigniederlassung (SHAB Nr.194 vom 6.10.1994 S.5523).
mit Hauptsitz in:
Basel.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crowe, Peter Edward, von Kilchberg ZH, in Oberwil BL, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rupp, Martin, von Zürich, in Embrach, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien).