Informazioni su Jérôme Ruffieux
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jérôme Ruffieux
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005735587, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
InnoPark Holding AG, in Baar, CHE-168.627.916, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2022, Publ. 1005562138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruffieux, Jérôme, von Crésuz, in Cheyres-Châbles, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005731113, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
InnoPark Schweiz AG, in Zürich, CHE-114.335.157, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2021, Publ. 1005255183).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruffieux, Jérôme, von Crésuz, in Cheyres-Châbles, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005536575, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
InnoPark Holding AG (InnoPark Holding SA) (InnoPark Holding Ltd), in Baar, CHE-168.627.916, Altgasse 63, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.07.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft erbringt ferner Dienstleistungen aller Art im Wirtschaftsbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 9'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Sacheinlagevertrag vom 23. Juni 2022 übernimmt die Gesellschaft bei der Gründung 93'000 Namenaktien der InnoPark Schweiz AG (CHE-114.335.157), in Zürich, wofür 10'000 vinkulierte Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 1.00 und 9'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Thalmann, Lioudmila, von Ebikon, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geser, Martin, von Gossau (SG), in Wallisellen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruffieux, Jérôme, von Crésuz, in Cheyres-Châbles, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lenz Baumann, Iris, von Uesslingen-Buch, in Mosnang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.