Informazioni su Kurt Rufener
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kurt Rufener
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005986465, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MBK-Detaillisten Bern (Genossenschaft), in Bern, CHE-101.755.449, Genossenschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2023, Publ. 1005848484).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geiser, Ernst, von Radelfingen, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wüthrich, Markus, von Trub, in Säriswil (Wohlen bei Bern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmidt, Martin Theobald, von Basel, in Zimmerwald (Belp), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Fritz, von Kirchlindach und Wohlen bei Bern, in Rüfenacht BE (Worb), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dähler, Hans Simon, genannt Simon, von Seftigen, in Konolfingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schauwecker, Beat Max, von Schaffhausen und Feuerthalen, in Utzigen (Vechigen), Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfister, Fritz, von Kerzers, in Zollikofen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bärfuss, Patrick, von Eggiwil, in Stettlen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rufener, Kurt, von Sigriswil, in Kehrsatz, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4209427, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Einkaufsgenossenschaft des Milchspezialitätenhandels Bern, in Bern, CHE-101.352.548, Genossenschaft (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2010, Publ. 5572626).
Firma neu:
Einkaufsgenossenschaft des Milchspezialitätenhandels Bern in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 31.05.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Götz, Friedrich, von Unterseen, in Oberbalm, Liquidator, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Widmer-Mühlemann, Katharina, von Heimiswil, in Oberbalm, Liquidatorin, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rufener, Kurt, von Sigriswil, in Kehrsatz, Liquidator, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4386004, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Einkaufsgenossenschaft des Milchspezialitätenhandels Bern, in Bern, CH-035.5.014.836-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2007, S. 5, Publ. 4259598).
Statutenänderung:
8.11.2006.
Haftung/Nachschusspflicht:
[Streichung der Haftung/Nachschusspflicht von Amtes wegen gemäss Art. 87 HRegV] [gestrichen: Persönliche Haftung der Genossenschafter ausgeschlossen.].
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Genossenschafter: brieflich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, Christian, von Sumiswald, in Krattigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rufener, Kurt, von Sigriswil, in Kehrsatz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Martin, von Basel, in Zimmerwald (Wald BE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Götz, Friedrich, von Unterseen, in Oberbalm, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer-Mühlemann, Katharina, von Heimiswil, in Oberbalm, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walter, Fritz, von Kirchlindach und Wohlen bei Bern, in Rüfenacht BE (Worb), Revisionsstelle;
Pfister, Fritz, von Kerzers, in Zollikofen, Revisionsstelle.