Informazioni su Hanspeter Ruf
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Hanspeter Ruf
Ultimi comunicati FUSC: Hanspeter Ruf
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6410258, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RH Liegenschaften AG, in Zürich, CH-020.3.023.015-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2010, S. 22, Publ. 5807508).
Firma neu:
RH Liegenschaften AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.10.2011 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruf, Katharina, von Heimiswil, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruf, Hanspeter, von Heimiswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1062478, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ruf Engineering, in Zürich, Ingenieurbüro für Bauwerksanierung, Hoch- und Tiefbauten, Projektierungen, Bauleitungen, Planungen, Einzelfirma (SHAB Nr. 68 vom 08.04.1992, S. 1580).
Domizil neu:
Freihofstrasse 40, 8048 Zürich. [Neue] Geschäftsstelle: Gehrenholz D3, in Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruf, Hanspeter, von Heimiswil, in Zürich, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bergdietikon].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RH Liegenschaften AG, in Z ü r i c h, Freihofstrasse 40, 8048 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.03.2000.
Zweck:
Kauf, Verkauf, Verwaltung, Bewirtschaftung, Vermietung und Promotion von Immobilien sowie Umbauten und Renovationen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, sofern die Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind.
Eingetragene Personen:
Ruf, Hanspeter, von Heimiswil, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Ruf, Katharina, von Heimiswil, in Zürich, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
MWT Martin Weber Treuhand, in Zürich, Revisionsstelle.