Informazioni su Andreas Rütsche
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Andreas Rütsche
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Rütsche
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6825910, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft Gemeinschaftsantennenanlage Unterrindal, in Lütisburg, CH-320.5.028.309-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2004, S. 9, Publ. 2420116). Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 25.04.2012 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Marcel, von Unterkulm, in Oberrindal (Oberuzwil), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rütsche, Andreas, von Kirchberg SG, in Lütisburg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
RüTo GmbH, in Kirchberg SG, Betrieb einer Schlosserwerkstatt zur Ausführung von Schweiss- und Reparaturarbeiten usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 196 vom 09.10.1998, S. 6946).
Firma neu:
RüTo GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.01.2002 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rütsche, Marion, von Kirchberg SG, in Kirchberg SG, Gesellschafterin, Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin];
Rütsche, Andreas, von Kirchberg SG, in Kirchberg SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift];
Tobler, Jan, von Rehetobel, in Kirchberg SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift].
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
RüTo GmbH, in Kirchberg SG, Hintere Bahnhofstrasse 14, 9602 Bazenheid, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
1.10.1998.
Zweck:
Betrieb einer Schlosserwerkstatt zur Ausführung von Schweiss- und Reparaturarbeiten und Herstellung von Produkten aus Metall. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten.
Stammkapital:
CHF21'000.¬.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Rütsche, Andreas, von Kirchberg SG, in Kirchberg SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF7'000.¬;
Rütsche, Marion, von Kirchberg SG, in Kirchberg SG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF7'000.¬;
Tobler, Jan, von Rehetobel, in Kirchberg SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF7'000.¬.