Informazioni su Diego Rütsch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Diego Rütsch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005053736, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Casaton AG, in Frauenfeld, CHE-106.556.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2020, Publ. 1004897073).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rütsch, Diego, von Pfäffikon, in Oberuzwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertschinger, Patrick, von Gossau (SG), in Arnegg (Gossau (SG)), Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien];
Pepe, Ernesto, von Winterthur, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Oberohringen (Seuzach)].
Numero di pubblicazione: HR02-1004813781, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Janico Management AG, in Frauenfeld, CHE-100.846.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2019, Publ. 1004698369).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rütsch, Diego, von Pfäffikon, in Oberuzwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Golini, Nicola, von Wetzikon (ZH), in Wetzikon ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pepe, Ernesto, von Winterthur, in Seuzach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Oberohringen (Seuzach)];
Vock, Georg, von Wohlen (AG), in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004548996, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Casaton AG, in Berg (TG), CHE-106.556.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2018, Publ. 3996201).
Statutenänderung:
15.01.2019.
Sitz neu:
Frauenfeld.
Domizil neu:
Zürcherstrasse 350, 8500 Frauenfeld.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, die Vertretung, Beratung und Projektierung im Bereich von Bedarfsartikeln aller Art sowie die Fabrikation von Artikeln im technischen Bereich sowie im Bausektor. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moirón , Pablo, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fäh, Domenic, von Amden, in Berg TG, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fäh, Pascal, von Amden, in Berg TG, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hollenstein, Martin, von Mosnang, in Wittenwil (Aadorf), mit Kollektivprokura zu zweien;
Keller, Simone, von Frauenfeld, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pepe, Ernesto, von Winterthur, in Oberohringen (Seuzach), mit Kollektivprokura zu zweien;
Rütsch, Diego, von Pfäffikon, in Oberuzwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steinke, Alain, von Anniviers, in Oberstetten (Uzwil), mit Kollektivprokura zu zweien.