Informazioni su Martin Rüthemann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Rüthemann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6657652, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Thurgauer Bürgschaftsgenossenschaft (TBG), in Uesslingen-Buch, CH-440.5.004.065-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2009, S. 16, Publ. 5238910).
Statutenänderung:
27.10.2011.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung.].Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen schriftlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüthemann, Martin, von Mosnang, in Amriswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raths, Robert, von Bäretswil, in Staad SG (Thal), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4367316, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Stiftung Kulturforum Amriswil, in Amriswil, CH-440.7.014.663-9, Stiftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2001, S. 5265).
Urkundenänderung:
29.11.2006.
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, in St. Gallen. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aepli-Germann, Verena (genannt Vreni), von Arbon, Erlen und Niederhelfenschwil, in Amriswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lienhard-Hägler, Regula, von Herisau, in Erlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüthemann, Martin, von Mosnang, in Amriswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Michael, von Wynigen, in Roggwil TG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schach, Urs, von Seegräben, in Amriswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
FERO Treuhand AG, in Amriswil (CH-440.3.002.819-6), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3491942, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Dino Larese Stiftung Amriswil, in Amriswil, CH-440.7.000.375-4, Sachgemässe Erhaltung, archivarische Erschliessung und museale Aufbereitung des Stiftungsgutes. Stiftung (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2002, S. 12, Publ. 526406).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüthemann, Martin, von Mosnang, in Amriswil, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Michael, von Wynigen, in Roggwil TG, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.