Informazioni su Michael Rüfenacht
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Michael Rüfenacht
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Rüfenacht
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005092932, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rüfenacht Getränke AG, in Diemtigen, CHE-212.107.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 04.09.2020, Publ. 1004971641).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüfenacht, Fritz, von Grosshöchstetten, in Oey (Diemtigen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rüfenacht-Teuscher, Katharina, von Grosshöchstetten, in Oey (Diemtigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüfenacht, Michael, von Grosshöchstetten, in Oey (Diemtigen), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Rüfenacht, Tina, von Eggiwil, in Oey (Diemtigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004503286, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rüfenacht Getränke AG, in Diemtigen, CHE-212.107.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2015, Publ. 2230437).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüfenacht, Michael, von Grosshöchstetten, in Oey (Diemtigen), Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Rüfenacht, Reto, von Grosshöchstetten, in Diemtigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2230437, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rüfenacht Getränke AG, in Diemtigen, CHE-212.107.166, Bahnhofstrasse 17, 3753 Oey, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.06.2015.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Getränken aller Art, sowie der Handel mit Waren und Lebensmitteln aller Art, die Vermietung von Festmaterial, die Ausführung von Transporten jeder Art, den Betrieb eines Cateringunternehmens oder Gastgewerbebetriebe, die Planung und Durchführung von Anlässen, sowie das Erbringen aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige und verwandte Unternehmen gründen und erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen..
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 16.06.2015 und Inventar per 31.12.2014 Aktiven von CHF 709'823.99 und Fremdkapital von CHF 417'579.07 des Einzelunternehmens Fritz Rüfenacht, in Diemtigen (CHE-101.853.388), wofür 200 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 92'244.92 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 16.06.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rüfenacht, Fritz, von Grosshöchstetten, in Oey (Diemtigen), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Rüfenacht-Teuscher, Katharina, von Grosshöchstetten, in Oey (Diemtigen), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Rüfenacht, Michael, von Grosshöchstetten, in Oey (Diemtigen), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Rüfenacht, Reto, von Grosshöchstetten, in Diemtigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.