Informazioni su Roland Rüetschi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roland Rüetschi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3770658, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Perroc AG, in Bern, CH-035.3.031.724-0, Erwerb und Betrieb von Barbetrieben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2005, S. 2, Publ. 2957456).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
GfU - Gesellschaft für Unternehmensberatung AG, in Münsingen, Revisionsstelle;
Rüetschi, Roland, von Wittnau, in Langendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3577210, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Restaurant Tennis-Chugele, in Grenchen, CH-254.3.000.772-6, Betrieb des Restaurants Tennis-Chugele in der Tennishalle Grenchen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2002, S. 13, Publ. 501106).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertini, Bruno, von Kammersrohr, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rasch, Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Selzach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urech, Erhard, von Brunegg, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüetschi, Roland, von Wittnau, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2957456, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Perroc AG, in Bern, CH-035.3.031.724-0, Erwerb und Betrieb von Barbetrieben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 21.05.2003, S. 2, Publ. 1000574).
Statutenänderung:
28.06.2005.
Aktien neu:
400 Inhaberaktien zu CHF 500.-- [bisher: 400 Namenaktien zu CHF 500.--].
Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pedrazzoli, Moreno, von Bellinzona, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Pedrazzoli, Corrado, von Bellinzona, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Pedrazzoli, Renato, von Bellinzona, in Rizenbach (Ferenbalm), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Peter, von Bolligen, in Schönbühl (Urtenen-Schönbühl), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüetschi, Roland, von Wittnau, in Langendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.