Informazioni su Nicole Ruch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Nicole Ruch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004780266, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
significantis GmbH, in Bern, CHE-473.173.348, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2018, Publ. 1004490409).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Gabriel Philemon, von Möriken-Wildegg, in Mittelhäusern (Köniz), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ruch, Nicole, von Lohn-Ammannsegg, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martig, Lukas Stephan, von Bern, in Jegenstorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 3971565, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
significantis GmbH, in Köniz, CHE-473.173.348, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 19.10.2015, Publ. 2431959).
Statutenänderung:
21.12.2017.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Spitalgasse 28, 3011 Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruch, Nicole, von Lohn-Ammannsegg, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Nidau].
Numero di pubblicazione: 2431959, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
significantis GmbH (significantis Sàrl) (significantis Sagl) (significantis Ltd liab. Co), in Köniz, CHE-473.173.348, Schwendistrasse 101, 3172 Niederwangen bei Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.10.2015.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Statistik und Datenanalyse. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 13.10.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Fischer, Gabriel Philemon, von Möriken-Wildegg, in Niederwangen bei Bern (Köniz), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Martig, Lukas Stephan, von Bern, in Jegenstorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ruch, Nicole, von Lohn-Ammannsegg, in Nidau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.