Informazioni su Peter Roth
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Roth
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Roth
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006082102, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Genossenschaft der Henri Dunant Loge Nr. 25, in Amriswil, CHE-100.498.511, Genossenschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2015, S.0, Publ. 2201575). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Legler, Willy, von Glarus Süd, in Weinfelden, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutishauser, Urs, von Güttingen, in Egnach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschanen, Christian, von Aegerten, in Müllheim Dorf (Müllheim), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meer, Hans Ulrich, von Eriswil, in Amriswil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kreis, Willi, von Egnach, in Kümmertshausen (Erlen), Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Erwin, von Bichelsee-Balterswil, in Weinfelden, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Roth, Peter, von Neckertal, in Wigoltingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004951392, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Liega Treuhand GmbH, in Wigoltingen, CHE-113.332.699, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2016, S.0, Publ. 3016301).
Statutenänderung:
13.07.2020.
Domizil neu:
Poststrasse 27e, 8556 Wigoltingen.
Zweck neu:
Erbringen von Dienstleistungen im Bereich des Immobilien- und Bauwesens, insbesondere Bewirtschaftung, Sanierung, Erwerb, Verwäusserung und Vermittlung von Immobilien und Grundstücken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth-Früh, Monica, von Mogelsberg, Amlikon-Bissegg und Weinfelden, in Wigoltingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braun, Manuela, von Aadorf, in Busswil TG (Sirnach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Aadorf, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura, ];
Roth, Peter, von Neckertal, in Wigoltingen, mit Einzelprokura, [bisher: von Mogelsberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004683213, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Genossenschaft für Alterswohnungen in Wigoltingen, in Wigoltingen, CHE-103.685.110, Genossenschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2018, Publ. 4441405).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Peter, von Neckertal, in Wigoltingen, Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Fallo, Gennarino, genannt Gennaro, von Wigoltingen, in Wigoltingen, Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift [bisher: Fallo, Gennaro, Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift];
Hägi, Ruth, von Hausen am Albis, in Bonau (Wigoltingen), Mitglied der Verwaltung, Verwalterin, mit Einzelunterschrift [bisher: Verwalterin, mit Einzelunterschrift].