Informazioni su Edwin Roth
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Edwin Roth
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Edwin Roth
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6534442, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sennereigenossenschaft Riedmatt und Höfe, in Hausen am Albis, CH-020.5.901.395-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.1994, S. 4950). Gemäss Erklärung vom 15.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Edwin, von Innertkirchen, in Hausen am Albis, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Hans Jakob, von Stallikon, in Hausen a.A., Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5617052, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft für ländliches Bauen (GLB) an der Sihl, in Wädenswil, CH-020.5.900.526-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 219 vom 11.11.2008, S. 20, Publ. 4727622).
Statutenänderung:
27.03.2009.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF 200.-- zu übernehmen. Die Genossenschafter sind zur Entrichtung von Jahresbeiträgen verpflichtet, deren Höhe von der Generalversammlung festgesetzt wird.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Mitglieder erfolgen durch persönlichen Brief. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 28.03.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vollenweider, Edi, von Mettmenstetten, in Kappel am Albis, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Edwin, von Innertkirchen, in Hausen am Albis, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.