Informazioni su Christian Roth
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Roth
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4222811, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
TIXI Zürich, Fahrdienst für Menschen mit Behinderung, in Zürich, CHE-104.647.313, Verein (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2018, Publ. 4055079).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Christian, von Grindelwald, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1582201, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
JWG Eulach, in Winterthur, CHE-342.787.643, Verein (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2012, Publ. 6496374).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Christian, von Grindelwald, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dauru, Andreas, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Vorstandes und Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Beisitzer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Renox Treuhand GmbH (CHE-113.739.670), in Winterthur, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6496374, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
JWG Eulach, in Winterthur, CH-020.6.001.592-5, Eulachstrasse 6, 8408 Winterthur, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
18.05.2011, 14.12.2011.
Zweck:
Zweck des Vereins ist: die finanzielle Sicherstellung der sozialpädagogisch geführten Einrichtungen für Jugendliche;
notwendige Liegenschaften und Wohnungen zur Verfügung stellen und verwalten;
die Begleitung und Aufsicht über die Jugend - Einrichtungen im Sinne des aktuellen Konzeptes. Der Verein ist politisch und konfessionell unabhängig und verfolgt gemeinnützige Ziele..
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Zuwendungen privater und öffentlicher Körperschaften, Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse, Sammlungen, Erträge des Vereinsvermögens, Einnahmen des Wohngemeinschaftsbetriebes/Kostgeld..
Organisation:
Mitgliederversammlung, Vorstand von 4 - 7 Mitglieder, Kontrollstelle.
Eingetragene Personen:
Roth, Christian, von Grindelwald, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erlach-Jaquier, Christine, von Vucherens, in Winterthur, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bartholdi, Tom, von Affeltrangen, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grenacher, Vangelis, von Horgen, in Pfungen, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dauru, Andreas, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes und Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salomon, Johanna, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Michaela, von Sumiswald, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.