Informazioni su Jakob Roduner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Jakob Roduner
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jakob Roduner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3972697, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
ABS SWISS FIRE AG, bisher in Opfikon, CHE-100.061.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2015Publ. 2422709).
Gründungsstatuten:
31.08.1998.
Statutenänderung:
31.08.2017.
Sitz neu:
St. Margrethen.
Domizil neu:
Johannes-Kesslerstrasse 10, 9430 St. Margrethen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roduner, Jakob, von Sennwald, in Altenrhein (Thal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thal].
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:] [gestrichen: St. Margrethen (CH-170.155.683)].
Numero di pubblicazione: 2310587, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ALSOFA AG, in Opfikon, CHE-100.061.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2011, Publ. 6264382).
Statutenänderung:
22.07.2015, 30.07.2015.
Firma neu:
ABS SWISS FIRE AG.
Domizil neu:
Mettlengasse 8, 8152 Opfikon.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Erbringen von Dienstleistungen im Bereich des Liegenschaftenunterhalts, wie Hauswartungen, Ausführen von Reparaturen in diesem Zusammenhang sowie Haus-, Heizungs- und Sanitärtechnik;
Importe und Exporte sowie Handel mit Brandbekämpfungsmaterialien insbesondere von Löschungsanlagen und Feuerlöschern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte und Verträge abschliessen die dazu geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit diesem im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Beteiligungen / Grundeigentum / Immobilien zu erwerben, zu belasten, zu veräussern, zu verwalten und zu vermieten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.
Mitteilungen neu:
[Die Bestimmung über die Mitteilungen ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 22.07.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Faiglé, Alfons, von Winterthur, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
hit Treuhand GmbH, in Uster (CH-020.4.000.544-0), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roduner, Jakob, von Sennwald, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.