Informazioni su Klaus Urs Ritter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Klaus Urs Ritter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005712885, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Baugeschäft Ritter AG, in Biel/Bienne, CHE-105.791.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2020, Publ. 1004826917).
Statutenänderung:
14.03.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Überbauung und die Veräusserung von Grundstücken und alle damit zusammenhängenden Geschäfte sowie den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Vermögenswerten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder auf elektronischem Weg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Urs, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Ritter, Klaus Urs, von Biel/Bienne, in Brügg BE (Brügg), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer-Ritter, Kristina Monica, von Biel/Bienne, in Englisberg (Wald (BE)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004509460, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Baugeschäft Ritter AG, in Biel/Bienne, CHE-105.791.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2009, Publ. 5369108).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Urs, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Brügg BE (Brügg), Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6558870, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
HG COMMERCIALE Handelsgenossenschaft des Schweizerischen Baumeisterverbandes, in Bern, CH-035.9.000.582-2, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2011, S. 0, Publ. 6298008).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mühlemann, Richard, von Alchenstorf, in Muri bei Bern, Geschäftsführer der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Edith, von Obersteckholz, in Riggisberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Neuenschwander, Ronald, von Signau, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Roth, Johann, von Buchholterberg, in Uetendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Eggli, Martin, von Busswil bei Büren, in Gerzensee, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hasler, Viktor, von Madiswil, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wüthrich, Roland, von Trub, in Safnern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Reber, Lorenz, von Diemtigen, in Bönigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Voegelin, Nicolas, von Riehen und Basel, in Bühl, mit Kollektivprokura zu zweien;
Känzig-Weingart, Doris, von Grossaffoltern und Oberbipp, in Sutz (Sutz-Lattrigen), mit Kollektivprokura zu zweien;
Ritter, Klaus, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zenhäusern, Ignaz, von Bürchen, in Brig-Glis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kalbermatten, Bruno, von Saas-Balen, in Saas-Balen (Saas Balen), mit Kollektivprokura zu zweien;
Seiler, Roger, von Bönigen, in Bönigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneiter, Urs, von Thun, in Unterseen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Studer, Yvan, von Visperterminen, in Visperterminen, mit Kollektivprokura zu zweien.