Informazioni su Bernd Rilling
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bernd Rilling
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004506929, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Zähringer Wohnbaugenossenschaft Rheinfelden, in Rheinfelden, CHE-103.594.111, Genossenschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2018, Publ. 1004485024).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rilling, Bernd, von Rheinfelden, in Rheinfelden, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1923505, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Zähringer Wohnbaugenossenschaft Rheinfelden, in Rheinfelden, CHE-103.594.111, Genossenschaft (SHAB Nr. 197 vom 13.10.2014, Publ. 1764287).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rilling, Bernd, von Rheinfelden, in Rheinfelden, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger].
Numero di pubblicazione: 1764287, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Zähringer Wohnbaugenossenschaft Rheinfelden, in Rheinfelden, CHE-103.594.111, Genossenschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2010, S. 3, Publ. 5633702).
Statutenänderung:
30.05.2014.
Zweck neu:
Die Genossenschaft stellt langfristig preiswerten, menschen- und umweltgerechten Wohnraum nach entsprechenden eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Erlassen zur Verfügung;
kann Grundstücke und Gebäude käuflich und im Baurecht erwerben und belasten sowie Gebäude erstellen resp. durch Generalunternehmer erstellen lassen, sich an anderen Unternehmen mit gleichen oder ähnlichen Zielsetzungen beteiligen und die Mitgliedschaft bei Dachorganisationen gemeinnütziger Baugenossenschaften erwerben.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftung der Genossenschafter.].[Aufhebung des Vermerks bezüglich Haftung und Nachschusspflicht aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 87 lit. j HRegV.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder mit eingeschriebenem Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hassler, Werner, von Münchwilen, in Rheinfelden, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rilling, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung].