Informazioni su Hugo Riggenbach
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hugo Riggenbach
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5620790, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Riggenbach Holding AG, in Olten, CH-249.3.000.214-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2009, S. 14, Publ. 5308690).
Firma neu:
Riggenbach Holding AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.04.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riggenbach, Rolf, von Zeglingen, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riggenbach, Hugo, von Zeglingen, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: in Wangen bei Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3692816, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Riggenbach AG, Lüftungs- und Klimatechnik, Zweigniederlassung Brugg, in Brugg, CH-400.9.010.142-5, Planung, Fertigung, Montage und Wartung von Lüftungs- und Klimaan-lagen, Blechbearbeitung, Apparatebau usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 7 vom 14.01.2003, S. 2, Publ. 811412).
mit Hauptsitz in:
Olten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riggenbach, Hugo, von Zeglingen, in Olten, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Felten, Urs, von Obererlinsbach, in Lostorf, Präsident und Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Direktor];
Eggimann, Peter, von Gondiswil, in Hägendorf, Mitglied und Vize-Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Vize-Direktor].
Numero di pubblicazione: 3680664, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Riggenbach AG, Lüftungs- und Klimatechnik, Zweigniederlassung Solothurn, in Solothurn, CH-260.9.000.056-5, Planung, Fertigung, Montage und Wartung von Lüftungs- und Klimaanlagen usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 230 vom 28.11.2003, S. 12, Publ. 2004520).
mit Hauptsitz in:
Olten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riggenbach, Hugo, von Zeglingen, in Olten, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Felten, Urs, von Obererlinsbach, in Lostorf, Präsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor];
Eggimann, Peter, von Gondiswil, in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates und Vize-Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Vize-Direktor].