Informazioni su Moritz Rigendinger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Moritz Rigendinger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4820268, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Aargauische Amtsbürgschaftskasse, in Aarau, CH-400.5.908.232-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2006, S. 1, Publ. 3624608).
Statutenänderung:
28.08.2008.
Sitz neu:
Baden.
Domizil neu:
c/o Notariatsbüro Christoph Eggspühler, Mellingerstrasse 207, Täfernhof, 5405 Dättwil AG.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 09.12.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Viktor, von Hellikon, in Frick, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dössegger, Hans Ulrich, von Seon, in Obersiggenthal, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegger, Wilfried, von Rothrist und Zofingen, in Zofingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rigendinger, Moritz, von Homburg, in Oberentfelden, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kalt, Pius, von Leuggern, in Zeiningen, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Marcel, von Würenlos, in Würenlos, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggspühler, Christoph, von Klingnau, in Rütihof, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Brunner, André, von Auw, in Buttwil, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2616086, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Aargauische Amtsbürgschaftskasse, in Aarau, CH-400.5.908.232-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2002, S. 1, Publ. 517380).
Domizil neu:
c/o Peter Däster-Stähli, Waltersburgstrasse 1, 5000 Aarau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rigendinger, Moritz, von Homburg, in Oberentfelden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.