Informazioni su Michael Rieder
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Rieder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 932237, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Maquet AG, in Gossau SG, CH-300.3.010.469-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2009, S. 15, Publ. 4853908).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rieder, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Lübeck (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kies, Werner, von St. Gallen, in Niederwil SG (Oberbüren), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Exshaw, Serge, französischer Staatsangehöriger, in Skillman, NJ (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schanne, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Kirkel (DE), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Dr. Leonz, von Riehen, in Rheinau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Meyer, Dr. Leonz, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3144160, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Maquet AG, bisher in Teufen AR, CH-300.3.010.469-0, Handel (An- und Verkauf, Import und Export) mit medizintechnischen Erzeugnissen und Krankenhaussystemen, sowie die Montage und der Service von medizintechnischen Einrichtungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2004, S. 3).
Gründungsstatuten:
07.10.1981.
Statutenänderung:
24.10.2005.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Wilerstrasse 75, 9200 Gossau.
Zweck:
Handel (An- und Verkauf, Import und Export) mit medizintechnischen Erzeugnissen und Krankenhaussystemen, sowie die Montage und der Service von medizintechnischen Einrichtungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen direkt oder indirekt beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen erfolgen mit Brief, Telefax oder anderen Uebertragungsmitteln. Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt [wie bisher].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte & Touche AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher];
Rieder, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Lübeck (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Eschmann, Edgar, von Richterswil, in Eschenbach SG, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Kies, Werner, von St. Gallen, in Niederwil SG (Oberbüren), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Meyer, Dr. Leonz, von Riehen, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: 1233764, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Maquet AG, in Teufen AR, Werksvertretung der Firma Stierlen-Maquet AG usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 07.10.2003, S. 2, Publ. 1204174).
Domizil neu:
Rütihofstrasse 1, 9052 Niederteufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knaus + Lienhard AG, Wirtschaftsprüfung und Beratung, in Teufen AR, Revisionsstelle;
Züger, Walter, von Schübelbach, in Niederteufen (Teufen AR), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte & Touche AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Rieder, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Lübeck (D), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kies, Werner, von St. Gallen, in Niederwil SG, Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Meyer, Dr. Leonz, von Riehen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.