Informazioni su Stefanie Riedel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefanie Riedel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005973430, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
InCore Bank AG, in Schlieren, CHE-113.315.761, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2024, Publ. 1005934934).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Welti, Ayana Laragh, von Langrickenbach, in Oetwil am See, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oezcebi, Liviana Susanna, italienische Staatsangehörige, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Suppa, Romina, von Turgi, in Turgi, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luchsinger Gähwiler, Catrina, von Glarus, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haist, Miriam, von Felben-Wellhausen, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stüssi, Mark, von Glarus, in Richterswil, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Akbulut, Ümit, türkischer Staatsangehöriger, in Bülach, mit Kollektivprokura zu zweien;
De Almeida Rodrigues, Pedro Miguel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gürlek, Ibrahim, von Weinfelden, in Weinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hoock, Leonard, deutscher Staatsangehöriger, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lunginovic, Angela, von Luzern, in Brugg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mettler, Cyrill, von Neckertal, in Spreitenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Riedel, Stefanie, deutsche Staatsangehörige, in Uetikon am See, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid, Patrik, von Felben-Wellhausen, in Dägerlen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmidt, Mark André, deutscher Staatsangehöriger, in Killwangen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wolf, Winnie, von Zürich, in Langnau am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005346136, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 194 vom 06.10.2021 publizierten TR-Eintrag Nr. 41602 vom 01.10.2021 COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CHE-109.979.521, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2021, Publ. 1005340854).
Hauptsitz in:
Hauptsitz: Frankfurt am Main (D).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riedel, Stefanie, deutsche Staatsangehörige, in Uetikon am See, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004989697, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CHE-109.979.521, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2020, Publ. 1004948120).
Hauptsitz in:
Hauptsitz: Frankfurt am Main (D).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friderichs, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pribram, Marc, von Langnau am Albis, in Rüschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schütz, Claudia, von Wallisellen, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stocker, Andreas, von Dielsdorf, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riedel, Stefanie, deutsche Staatsangehörige, in Uetikon am See, mit Kollektivprokura zu zweien.