Informazioni su Lalaine Ricardo
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lalaine Ricardo
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5480110, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Deloitte AG, in Basel, CH-270.9.000.077-0, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2009, S. 7, Publ. 5305882).
mit Hauptsitz in:
Zürich (HR Zürich).
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[gestrichen: Wiedereintrag der mit Eintrag Nr. 818 vom 12.02.2008 im SHAB Nr. 33 vom 18.02.2008 S. 5 versehentlich gelöschten Gloor, Barbara, von Basel, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ricardo, Lalaine, philippinische Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloor, Barbara, von Basel, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5439034, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Deloitte AG, in Zürich, CH-020.3.908.370-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2009, S. 25, Publ. 5375878).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Patrick, von Obfelden, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Parison, Andreas, von Vignogn, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Parrizas Pagan, Rafael, spanischer Staatsangehöriger, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schildknecht, Katrin, von Gossau SG, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetsch, Astrid, von Grabs, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ricardo, Lalaine, philippinische Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürzle, Stefan, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Balzers (LI), mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Kecerski, Markus Marcel, von Zürich, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Steiner-Schwyter, Franziska, von Olten, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Lima, Aline Pereira, amerikanische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Numero di pubblicazione: 4531584, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Deloitte AG, in Zürich, CH-020.3.908.370-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2008, S. 22, Publ. 4443422).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barth, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebi, Christophe, von Wynigen, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cocetta, Claudio, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Losert, Frank, von Rheinfelden, in Arlesheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Schärli, Erich, von Binningen, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Truffer, Sacha, von Basel, in Birsfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Cios, Jadwiga, von Oberglatt, in Niederglatt, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Michnowski, Jadwiga, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boller, Claudio, von Basel und Egg, in Killwangen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Binningen];
Jones, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Genf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Roland, von Wiliberg, in Gossau ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Baynes, Liam John, australischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürkler, Andreas, von Alt St. Johann, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kesic, Roger, von Arbon, in Reinach BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ollins, Rob, kanadischer Staatsangehöriger, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Patterson, Caleb Stephen, amerikanischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Philip, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ricardo, Lalaine, philippinische Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Romei, Sara, von Schiers, in Elgg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.