Informazioni su Roman Reznicek
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roman Reznicek
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005927310, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
EnKom AG, in Sursee, CHE-113.940.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2022, Publ. 1005511083).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hlavac, Peter, tschechischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reznicek, Roman, tschechischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schuhmacher, Marc André, deutscher Staatsangehöriger, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Vüllers, Tamara, von Risch, in Schötz, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Numero di pubblicazione: HR02-1005921994, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Suntel Switzerland AG, in Rapperswil-Jona, CHE-140.141.831, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2023, Publ. 1005667116).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hlavac, Peter, slowenischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reznicek, Roman, tschechischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005344120, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SUNTEL suisse GmbH, in Stäfa, CHE-261.442.003, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004794720).
Firma neu:
SUNTEL suisse GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.11.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reznicek, Roman, tschechischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].