Informazioni su André Reymond
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: André Reymond
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004484030, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
JHG Jakobsberger Handels GmbH, in Basel, CHE-108.741.129, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2010, Publ. 5620128).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Andreas, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Reymond, André, von Basel, in Basel, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duttle, Rebekka Miriam, von Basel, in Aesch (BL), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Hayn, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Bochum (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3090781, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Fürsorgestiftung der Rudolf Steiner Schule Basel, in Basel, CHE-109.462.755, Stiftung (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2014, Publ. 1654317).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Andreas, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eckstein, Karin, von Aeschi SO, in Möhlin, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reymond, André, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arakov, Regina, von Basel, in Basel, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2792219, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Rudolf Steiner Schulverein Basel, in Basel, CHE-105.814.950, Verein (SHAB Nr. 66 vom 03.04.2012, Publ. 6623524).
Statutenänderung:
17.11.2015.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftung.].Organisation neu: [Gestrichene Angaben zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.]. [Bei der Statutenänderung haben die publikationspflichtigen Tatsachen keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reymond, André, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwindl, Rolf, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Christine, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hering, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Arlesheim, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaffner, Carlos Benedicto, genannt Benz Schaffner, von Wenslingen, in Reigoldswil, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kyburz, Simon, von Oberentfelden, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Claude, Yves-Michel, von St. Gallen, in Münchenstein, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Heidi, von Haldenstein, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höhn, Vincent, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Georg Friedrich, von Köniz, in Liestal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffner, Dieter, von Basel und Riniken, in Leymen (FR), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].