Informazioni su Christian Rey
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Christian Rey
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Rey
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005307701, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation en faveur du personnel de la Maison St-François, à Sion, CHE-439.741.090, fondation (No. FOSC 7 du 12.01.2016, p.0, Publ. 2589907).
Nouvelle autorité de surveillance:
Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Favre, Charles, de Monthey, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Crettex Reber, Eveline Marie Danielle, de Orsières, à Sion, vice-présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Rey, Christian, de Ayent, à Sion, membre, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature].
Numero di pubblicazione: 1883013, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation en faveur du personnel de la Maison St-François, à Sion, CHE-439.741.090, c/o Fondation Maison St-François, Rue du Vieux-Moulin 32, 1950 Sion, fondation (nouvelle inscription).
Date des actes constitutifs:
04.04.2014, 27.11.2014.
But:
1) Entreprendre toutes actions qu'elle juge utiles en faveur du personnel de la Maison St-François, en priorité pour le personnel actif et qui a été actif durant 5 ans au moins au service de la Maison St-François, et en second lieu pour le personnel ayant cessé son activité pour la Maison St-François à la condition toutefois qu'il ait travaillé pour la Maison St-François les 5 dernières années qui précèdent l'action;
2) Intervenir pour atténuer les conséquences économiques de la gêne involontaire du personnel tel que désigné sous chiffre 1.
Personne(s) inscrite(s):
Clavien, Patricia, de Sion, à Sion, présidente, avec signature collective à deux;
Favre, Charles, de Monthey, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux;
Rey, Christian, de Ayent, à Sion, membre, sans droit de signature;
Fiduciaire de Crans-Montana (FCM) SA (CHE-106.999.214), à Montana, organe de révision.