Informazioni su Dr. Thomas Renz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Thomas Renz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3771815, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Wohlfahrtsstiftung der Basler Orchester-Gesellschaft, in Basel, CHE-109.729.036, Stiftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2014, Publ. 1578647).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renz, Dr. Thomas, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iselin-Löffler, Maria, von Basel, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3424649, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Schweizerische Orchideenstiftung Herbarium Jany Renz, in Basel, CHE-109.548.026, Stiftung (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2015, Publ. 2007231).
Domizil neu:
c/o Dr. Christoph Noelpp, St.Jakobs-Str. 30, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renz, Dr. Thomas, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sprunger, Samuel, von Fischingen, in Buschwiller (F) (FR), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Roland Dr., von Basel, in Bottmingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cribb, Dr. Philip, britischer Staatsangehöriger, in Sunbury on Themse (GB), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6940936, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Wohlfahrtsstiftung der Basler Orchester-Gesellschaft, in Basel, CH-270.7.001.531-3, Stiftung (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2009, S. 9, Publ. 5404258).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) [Eintrag von Amtes wegen auf Grund des Staatsvertrages zwischen den Kantonen BS und BL über die BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel vom 08./14.06.2011].
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneebeli, David, von Zürich, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Kommission mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kämpf, Hanspeter, von Sursee, in Therwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Kommission mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Renz, Dr. Thomas, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Kommission mit Kollektivunterschrift zu zweien].