Informazioni su Markus Renold
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Renold
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Renold
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004885795, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
m. renold ag, in Brunegg, CHE-421.561.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2019, Publ. 1004666702).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renold, Markus, von Brunegg, in Brunegg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Renold, Ariane, von Brunegg, in Brunegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Renold, Daniel, von Brunegg, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Scarabino, Rahel, von Brunegg, in Brunegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2819317, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten Sektion Aargau, in Zofingen, CHE-112.104.865, Verein (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2006, Publ. 3554074).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bauer, Hansjürg, von Basel, in Zofingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Renold, Markus, von Brunegg, in Brunegg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Märki, Rolf, von Mandach, in Gränichen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burger, Franz, von Freienwil, in Endingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Hauri, Frank, von Staffelbach, in Staffelbach, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Siegenthaler, Kurt, von Trub, in Villigen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüdisüli, Kaspar, von Amden, in Hendschiken, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Graf, Peter, von Uzwil, in Wettingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Huber, Manuel, von Frick, in Frick, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zehnder, Christoph, von Birmenstorf (AG), in Auenstein, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zulauf, Thomas, von Schinznach, in Auenstein, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Kläusler, David, von Herznach, in Herznach, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2551880, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten Sektion Aargau, in Zofingen, CH-400.6.026.009-7, Untere Brühlstrasse 21, 4800 Zofingen, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
25.05.1994, 17.09.2003.
Zweck:
Zusammenschluss der selbständigerwerbenden Schreinermeister, Fenster- und Möbelfabrikanten zur Wahrung und Förderung ihrer gemeinsamen beruflichen, fachlichen und wirtschaftlichen Interessen im Sektionsgebiet.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Beiträge und Zuwendungen, Gebühren.
Organisation:
Generalversammlung, Vorstand von mindestens 7 Mitgliedern, Kreisvorstände und Kreisversammlungen, Rechnungsrevisoren.
Eingetragene Personen:
Ruepp, Franz, von Sarmenstorf, in Sarmenstorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kläusler, David, von Herznach, in Herznach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Peter, von Uzwil, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Hauri, Frank, von Staffelbach, in Staffelbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Rüdisüli, Kaspar, von Amden, in Hendschiken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Siegenthaler, Kurt, von Trub, in Stilli, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Märki, Rolf, von Mandach, in Gränichen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauer, Hansjürg, von Basel, in Zofingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Renold, Markus, von Brunegg, in Brunegg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.