Informazioni su Christine Rennhard
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christine Rennhard
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005297453, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Verein Lernwerk, in Gebenstorf, CHE-100.612.830, Verein (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2020, Publ. 1005018232).
Statutenänderung:
22.05.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heimgartner, Cyrill, von Fislisbach, in Fischbach-Göslikon, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Catherine, von Gebenstorf, in Rheinfelden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beyeler, Peter Christian, von Guggisberg, in Baden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rennhard, Christine, von Böttstein, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Thomas, von Beinwil am See, in Villnachern, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gresch, Markus, von Freienbach, in Windisch, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deubelbeiss, Adrian, von Holderbank (AG), in Bözberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005018232, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Verein Lernwerk, in Gebenstorf, CHE-100.612.830, Verein (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2019, Publ. 1004747403).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hochstrasser, Hildegard, von Hägglingen, in Full-Reuenthal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Sandro, von Zürich, in Hottwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüfenacht, Daniel, von Hasle bei Burgdorf, in Windisch, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stamm, Sandra, von Schleitheim, in Windisch, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolt, Christian, von Hemberg, in Windisch, Vorsitzender der Geschäftsleitung, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hauser, Daniela, von Wisen (SO), in Brugg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jordi, Rico, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn, Irene, von Illnau-Effretikon, in Riniken, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberholzer, Patricia, von Eschenbach (SG), in Suhr, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rennhard, Christine, von Böttstein, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5440688, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Aargauer Zeitung AG, in Baden, CH-400.3.910.026-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2009, S. 1, Publ. 5280708).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rennhard, Christine, von Böttstein, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wanner, Peter, von Baden, in Würenlos, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marty, Christoph, von Schaffhausen und Ingenbohl, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Bauer, Dr. Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dorer, Christian, von Sonceboz-Sombeval, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien.