Informazioni su Gilles Reiter
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gilles Reiter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4214168, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CH-020.9.002.469-6, alle Finanz- und Banktätigkeiten, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2007, S. 31, Publ. 4007750).
mit Hauptsitz in:
Esch-sur-Alzette (LU).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Assel, Christian, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Horgen, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mansuy, Eric, französischer Staatsangehöriger, in Hettange-Grande (FR), Mitglied der Geschäftsleitung;
Reiter, Gilles, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Mamer (LU), Mitglied der Geschäftsleitung;
Vanderweyen, Laurent, belgischer Staatsangehöriger, in Luxembourg (LU), Mitglied der Geschäftsleitung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schon, Claude, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Bereldange (LU), Vizepräsident [bisher: Mitglied];
Loehr, Jean-Michel, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Frisange (LU), Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung];
Kohr, Georges, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Esch-sur-Alzette (LU), Mitglied der Geschäftsleitung;
Hamlescher, Ewald, amerikanischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4007750, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Strassen, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CH-020.9.002.469-6, Der Zweck der Gesellschaft umfasst alle Finanz- und Banktätigkeiten, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2006, S. 19, Publ. 3556338).
mit Hauptsitz in:
Strassen (LU).
Firma neu:
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich.
Uebersetzungen der Firma neu:
(RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich) (RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch).
Domizil neu:
Badenerstrasse 567, 8048 Zürich.
Postadresse neu:
RBC Dexia Investor Services, Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Postfach 101, 8066 Zürich.
Hauptsitz neu:
Esch-sur-Alzette (LU).
Statuten Hauptsitz neu:
Die Statuten datieren ursprünglich vom 30.03.1994 und wurden am 02.01.2007 letztmals geändert. [bisher: Statuten Hauptsitz: Die aktuell gültige Statutenfassung der am 30.03.1994 gegründeten Gesellschaft datiert vom 02.01.2006.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Malpas, Michel, belgischer Staatsangehöriger, in Luxemburg (LU), Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malevez, Pierre, belgischer Staatsangehöriger, in Steinfort (LU), Präsident [bisher: Mitglied];
Loehr, Jean-Michel, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Frisange (LU), Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung;
Lahaye, Yves, belgischer Staatsangehöriger, in Sandweiler (LU), Mitglied der Geschäftsleitung;
Mansuy, Eric, französischer Staatsangehöriger, in Hettange-Grande (FR), Mitglied der Geschäftsleitung;
Reiter, Gilles, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Mamer (LU), Mitglied der Geschäftsleitung;
Stuart-Sinclair, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Howald (LU), Mitglied der Geschäftsleitung;
Vanderweyen, Laurent, belgischer Staatsangehöriger, in Luxembourg (LU), Mitglied der Geschäftsleitung;
Velasco Arangüena, José Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Luxembourg (LU), Mitglied der Geschäftsleitung.