Informazioni su Sandra Reimann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sandra Reimann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005894604, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
VEMO GmbH, in Frick, CHE-110.471.821, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2022, Publ. 1005558565).
Firma neu:
VEMO GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.11.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiget, Alex, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Maisprach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herrmann, René Peter, von Wattwil, in Gipf-Oberfrick, mit Kollektivprokura zu zweien;
Reimann, Sandra, von Wölflinswil, in Sisseln, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiget, Heinz Alfred, von Basel, in Gipf-Oberfrick, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Dällenbach, Roger, von Linden, in Obfelden, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator.
Numero di pubblicazione: HR02-1005877543, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
K. Studer AG, in Frick, CHE-108.085.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2023, Publ. 1005807561).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reimann, Sandra, von Wölflinswil, in Sisseln, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Dennis, deutscher Staatsangehöriger, in Hitzkirch, Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005765357, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
K. Studer AG, in Frick, CHE-108.085.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2023, Publ. 1005678052).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abegg, Yves, von Rothenthurm, in Würenlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frisullo, Mario, von Ettiswil, in Frick, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reimann, Sandra, von Wölflinswil, in Sisseln, mit Kollektivunterschrift zu zweien.