Informazioni su Roman Reich
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roman Reich
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005311598, Ufficio del registro di commercio Grigioni
REMARO MÖBEL AG, in Domat/Ems, CHE-114.778.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2021, Publ. 1005126233).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reich, Roman, von Sennwald, in Bad Ragaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reich, Marcel Herbert, von Sennwald, in Domat/Ems, Mitglied, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4941994, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
REMARO MÖBEL AG(REMARO MÖBEL SA) (REMARO MÖBEL Ltd.), in Domat/Ems, CH-350.3.010.564-6, Via Zups 2, 7013 Domat/Ems, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.03.2009.
Zweck:
Handel mit Möbeln aller Art, Schaffung von und Handel mit Rechten an Modellen und Mustern im Zusammenhang mit Möbeln und Accessoires sowie Erbringung allgemeiner Beratungs- und Vertriebsdienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Gründer vom 12.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Reich, Marcel Herbert, von Sennwald, in Domat/Ems, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reich, Roman, von Sennwald, in Bad Ragaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
OMAG AG, in Mels, Vertrieb von Geräten und Materialien aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 03.08.1998, S. 5347).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reich, Roman, von Sennwald, in Zizers, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mäusli, Roland, von Grosshöchstetten, in Grossaffoltern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandenberger, Rolf, von Zürich, in Küttigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lombriser, Peter, von Trun, in Gossau ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Mächler, Urs, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zürich und Altendorf, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].