Informazioni su Bernhard Regli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bernhard Regli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005516227, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Landi Attinghausen, Genossenschaft, in Attinghausen, CHE-106.889.063, Genossenschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2018, Publ. 4310905).
Statutenänderung:
23.06.2022.
Abspaltung:
Die Genossenschaft übernimmt von der landwirtschaftlichen Genossenschaft Erstfeld einen Teil des Vermögens. Die Genossenschaft übernimmt gemäss Spaltungsvertrag vom 14.04.2022 Aktiven von CHF 491'400.00 und Fremdkapital von CHF 0.00. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft.
Firma neu:
LANDI Urnerland Genossenschaft.
Sitz neu:
Schattdorf.
Domizil neu:
c/o LANDI Uri AG, Umfahrungsstrasse 24, 6467 Schattdorf.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in der Hauptsache die Förderung der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder in gemeinsamer Selbsthilfe und in Zusammenarbeit mit der fenaco mit Sitz in Bern, insbesondere durch Versorgung der Landwirtschaft und weiterer Kreise mit Produktionsmitteln, Verbrauchsgütern und Dienstleistungen insbesondere in diesen Bereichen, Abnahme und Vermarktung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, Weiterbildung der Mitglieder.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Mitglieder erfolgen grundsätzlich schriftlich oder anlässlich von Generalversammlungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Regli, Bernhard, von Realp, in Andermatt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zgraggen, Anton, von Schattdorf, in Silenen, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zurfluh-Arnold, Helen, von Erstfeld, in Erstfeld, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Furrer, Daniel, von Erstfeld, in Erstfeld, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6969680, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Landi Attinghausen, Genossenschaft, in Attinghausen, CH-120.5.001.376-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2009, S. 21, Publ. 4976250).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tresch-Bauhofer, Franz, von Silenen, in Attinghausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller-Gisler, Markus, von Altdorf UR, in Altdorf UR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Püntener-Arnold, Felix, von Erstfeld, in Attinghausen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Regli, Bernhard, von Realp, in Andermatt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 4345736, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Landi Attinghausen, in Attinghausen, CH-120.5.001.376-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2004, S. 15, Publ. 2528940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Anton, von Attinghausen, in Isenthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Planzer-Arnold, Franz, von Bürglen UR, in Bürglen UR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller-Gisler, Markus, von Altdorf UR, in Altdorf UR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Zgraggen, Anton, von Schattdorf, in Silenen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Regli, Bernhard, von Realp, in Andermatt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.