Informazioni su Bernadette Franziska Rammelmeyer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bernadette Franziska Rammelmeyer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005266048, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Winvest Asset Management AG, in Cham, CHE-109.849.108, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2021, Publ. 1005240486).
Statutenänderung:
23.07.2021.
Firma neu:
WINVEST ASSET MANAGEMENT AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(WINVEST ASSET MANAGEMENT S.A.) (WINVEST ASSET MANAGEMENT Ltd).
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die umfassende Beratung im Finanzbereich und die Vermögensverwaltung für Individualkunden sowie die Anlageberatung und die Vermittlung von Finanzdienstleistungen jeglicher Art für Dritte. In diesem Zusammenhang kann die Gesellschaft alle Arten von Treuhandgeschäften vornehmen. Die Gesellschaft nimmt keine Kundengelder oder Vermögenswerte entgegen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck förderlich sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rammelmeyer, Bernadette Franziska, von Hünenberg, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Rudolf, von Meggen, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rammelmeyer, Heinz Karl, von Hünenberg, in Hünenberg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Widmer, Kurt, von Emmen, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rammelmeyer, Stefan Ignatius, von Guttannen, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3334607, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Winvest Asset Management AG, bisher in Hergiswil (NW), CHE-109.849.108, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 16.09.2015, Publ. 2375887).
Statutenänderung:
12.01.2017.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Riedstrasse 1, 6330 Cham.
Zweck neu:
Umfassende Beratung im Finanzbereich und Vermögensverwaltung, insbesondere Anlageberatung und Vermittlung von Finanzdienstleistungen jeglicher Art, im Konzern und für Dritte;
nimmt keine Kundengelder oder Vermögenswerte entgegen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 12.01.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Mit Statutenänderung vom 12.01.2017 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wintsch, Stephan Oskar, von Flurlingen, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wipfli, Martin, von Wassen, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kürzi, Jörg, von Einsiedeln, in Risch, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stübi, Gabriela, von Emmen und Ebikon, in Adligenswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Solidis Revisions AG (CHE-102.352.278), in Olten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rammelmeyer, Heinz Karl, von Hünenberg, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Rammelmeyer, Heinz, von Guttannen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rammelmeyer, Bernadette Franziska, von Hünenberg, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.