Informazioni su Monika Rajaonarison
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Monika Rajaonarison
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3080193, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
irides AG, in Basel, CHE-456.708.277, Kohlenberggasse 20, 4051 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.06.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Einrichtungen für behinderte und betagte, insbesondere für blinde, sehbehinderte und hörsehbehinderte Menschen, wie Wohn- und Pflegeheim, Tageszentrum, Werk- und Ausbildungsstätten, ferner die Erbringung von Dienstleistungen, wie Spitex-, Betreuungs- und Beratungsdienste, sowie den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit den in den eigenen Werkstätten hergestellten Produkten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem vorerwähnten Gesellschaftszweck zusammenhängen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist gemeinnützig und nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet.
Aktienkapital:
CHF 1'500'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'500'000.00.
Aktien:
1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Blindenheim Basel Stiftung der GGG, Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige Basel AG, nämlich den Geschäftsbereich Betrieb Blindenheim und Werkstätten, gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 25.04.2016 und Übernahmebilanz per 31.12.2015, wonach die übernommenen Aktiven CHF 2'784'573.00 und die übernommenen Passiven CHF 1'284'573.00 betragen, wofür 1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern der Gesellschaft deren Adressen bekannt sind, sonst durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Jaccoud, Pierre, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rajaonarison, Monika, von Riehen, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Stefan, von Riehen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ettlin, Dr. Werner, von Bottmingen, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Marco, von Münchenstein, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krieg, Georges, von Kilchberg BL, in Kilchberg BL, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Degen, Marlies, von Oberdorf BL, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gick, Frank, von Domleschg, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Härtsch, Janine, von St. Gallen, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rauber, Elsbeth, von Zofingen, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Beat, von Worb, in Gelterkinden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5523558, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Blindenheim Basel Stiftung der GGG, Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige Basel, in Basel, CH-270.7.000.115-5, Stiftung (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2009, S. 7, Publ. 5169078).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hiltmann, Bruno, von Basel, in Reinach BL, Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burla, Peter, von Riehen, in Riehen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehren Staehelin, Dr. Catherine, von Basel, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rajaonarison, Monika, von Riehen, in Riehen, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zuber, Arthur, von Basel, in Basel, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fringer, Ursula, von Arosa, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Willi, Hans-Ulrich, von Gais, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3663056, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Blindenheim Basel Stiftung der GGG, Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige Basel, in Basel, CH-270.7.000.115-5, Stiftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2002, S. 6, Publ. 552892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stebler, Werner, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Heidi, von Basel, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosshart, Dr. Pierre, von Fischingen, in Oberwil BL, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boller, Heinz, von Gossau ZH, in Riehen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hiltmann, Bruno, von Basel, in Reinach BL, Vizepräsident des Stiftungsrates und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates und Kassier];
Burla, Peter, von Riehen, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates];
Ettlin, Dr. Werner, von Kerns, in Bottmingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rajaonarison, Monika, von Riehen, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bibby, Elizabeth, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gywat, Dr. Lienhard, von Riehen, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Stefan, von Riehen, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wehren Staehelin, Dr. Catherine, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle.