Informazioni su Ruth Rämi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Ruth Rämi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006044616, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Photonist GmbH, in Illnau-Effretikon, CHE-143.864.943, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2023, Publ. 1005777340).
Firma neu:
Photonist GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Photonist Sàrl en liquidation) (Photonist Sagl in liquidazione) (Photonist Ltd liab. Co in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.05.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rämi, Ruth, von Zollikon, in Illnau-Effretikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005777340, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Photonist GmbH, bisher in Basel, CHE-143.864.943, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 30.10.2020, Publ. 1005011809).
Statutenänderung:
16.06.2023.
Sitz neu:
Illnau-Effretikon.
Domizil neu:
c/o Ruth Rämi, Schlimpergstrasse 29, 8307 Effretikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rämi, Ruth, von Zollikon, in Illnau-Effretikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005011809, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Photonist GmbH, in Basel, CHE-143.864.943, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2020, Publ. 1004949445).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Dietmar Peter, von Herzogenbuchsee, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rämi, Ruth, von Zollikon, in Illnau-Effretikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 90 Stammanteilen zu je CHF 200.00].